成员
参观委员会成员名单
名字 | 指定日期 | 任命 到期 |
---|---|---|
苏珊·艾伦 |
2023年7月1日 |
2027年6月30日 |
Bruce Bradley '78(校长) |
2016年7月1日 | 2024年6月30日 |
罗伯特年代. 玉米 |
2018年1月1日 | 2025年6月30日 |
洁蕊F. 迪克塞斯基84 90年 (秘书) |
2017年7月1日 |
2025年6月30日 |
丹尼斯·米. 埃尔默11号 |
2022年7月1日 | 2026年6月30日 |
拉里·R. 希尔78年 |
2016年7月1日 | 2024年6月30日 |
安德鲁·霍奇 | 2023年7月1日 |
2027年6月30日 |
布莱恩·K. 荷兰93年 |
2022年7月1日 |
2026年6月30日 |
Toykea年代. 琼斯的03 '05 |
2016年7月1日 |
2024年6月30日 |
凯一个. Kemper 80 |
2016年7月1日 | 2024年6月30日 |
E.G. 米德尔顿,1981年 |
2022年7月1日 |
2026年6月30日 |
Elza H. 米彻姆'21 HA |
2022年7月1日 |
2026年6月30日 |
胡安·米. Montero II, MD, FACS | 2023年7月1日 |
2026年6月30日 |
的宝贝. 罗斯一个. 穆勒'84 '03 |
2014年8月1日 | 2025年6月30日 |
P. 聪聪皮特 1980年(副校长) |
2020年8月14日 |
2026年6月30日 |
莫里斯·D. 屠宰'14 HA |
2017年7月1日 |
2025年6月30日 |
D.R. (里克)怀亚特 |
2023年7月1日 |
2027年6月30日 |
学生代表: Keshav "K" Vermani |
2023年5月8日 |
2024年5月7日 |